55问答网
所有问题
当前搜索:
鼎城区历届区委书记一览表
李育智的人物履历
答:
1994年03月至1995年05月,石门县委办公室秘书。1995年01月至1995年05月,石门县白洋湖乡乡长、党委副书记。1995年05月至1998年01月,石门县蒙泉镇党委副书记。 1998年01月至2001年01月,石门县所街乡党
委书记
。2001年01月至2004年09月,
鼎城区委
常委、组织部部长。2004年09月至2007年10月,...
胡宗清个人年表
答:
胡宗清的仕途历程如下:1990年1月,胡宗清担任常德市鼎城区政府的副区长,开始了他的政界职业生涯。紧接着,他在1992年9月晋升为常德市
鼎城区委
常委,并继续担任副区长职务,显示出他在行政管理中的实力和影响力。1994年3月,胡宗清的职务进一步提升,他担任鼎城区委副
书记
,随后不久代理区长,并正式成为...
雷建国的个人简介
答:
1990.08-1991.12
鼎城区委
驻石板滩乡工作队员1991.12-1996.04 鼎城区农机局干部1996.04-1999.01 鼎城区十美堂镇监察员,党
委委
员,党委副
书记
1999.01-2000.01 鼎城区十美堂镇副科级干部2000.01-2001.01 鼎城区十美堂镇党委副书记2001.01-2001.10 鼎城区黄土店镇党委副书记2001.10-2002.12 ...
黄旭峰人物履历
答:
黄旭峰先生的职业生涯始于1994年7月,他在常德市鼎城区丁家巷乡开始了他的工作历程(其中,1995年11月,他被任命为丁家巷乡党
委委
员)。这一阶段持续到1998年4月,随后,他进入了常德市
鼎城区委
组织部,担任副科级干部,期间他还完成了中央党校函授经管专业的本科教育,从1996年8月至1998年12月。200...
詹一兵的介绍
答:
詹一兵,男,1971年8月出生,汉族,研究生学历,湖南汉寿县人,1992年6月入伍,中共党员。
鼎城区区委
副
书记
。
李秋葆的介绍
答:
李秋葆,男,中共党员,大学本科学历。2011年8月9日,省纪委官方网站三湘风纪网发布消息称,省纪委对涉嫌严重违纪的常德市
鼎城区区委书记
李秋葆进行立案调查。10月22日,省纪委已将李秋葆案件移送司法机关处理。
董岚的履历
答:
09,湖南师范大学法学院教师;2003.09——2006.06,中共湖南省常德市鼎城区人民政府副区长(其间:2003.09—2007.12湖南大学经济学法专业博士研究生学习,获法学博士学位);2006.06——2007.03,中共湖南省常德市
鼎城区区委
常委、纪
委书记
;2007.03——2009.06,中共湖南省临澧县委副书记;2009....
熊辉的任职经历
答:
01
鼎城区
黑山嘴乡党委副书记、乡长1998.01-1999.01 鼎城区蒿子港镇党委副书记、镇长1999.01-2001.01 鼎城区谢家铺镇党
委书记
2001.01-2002.12 鼎城区韩公渡镇党委书记2002.12-2003.03 鼎城区韩公渡镇正科级干部2003.03-2004.03 鼎城区审计局副局长、党组副书记2004.03-2007.02 鼎城区审计局...
县长庞波的老婆叫什么
答:
前往常德市汉寿县工作。1996年,到常德市委组织部任职,在市委组织部一干就是12年。2008年,调任
鼎城区委
常委、组织部部长。2015年9月至2022年6月,庞波先后任桃源县委副书记、县长、县
委书记
。2022年6月至今,任湖南省常德市副市长、桃源县委书记。逝者已矣,舆情也该平息了。
中投第九建设集团来常德
鼎城
了吗
答:
来了。2023年4月26日,常德市
鼎城区委
常委、常务副区长瞿政前,鼎城区委常委、区委政法
委书记
钟科程,鼎城区副区长陈志刚带队莅临中城投第九建设集团有限公司进行商务洽谈,与湖南建投集团基础设施投资有限公司董事长谭鹏,中城投第九建设集团有限公司董事长谭龙就中经城投新能源汽车产业城的深化战略合作进行...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
鼎城区厉届区委书记名单
鼎城区历届书记名单
鼎城区历任区委书记
鼎城区历任书记名单最新消息
鼎城区委书记
鼎城区最厉害三个领导
鼎城区最新领导班子
常德鼎城区历届区委书记
鼎城区女区长是实职还是虚职