55问答网
所有问题
当前搜索:
高桥镇领导班子简历
楚雄州武定县
高桥镇
民政所所长是谁
答:
个人
简历
:杨朝银,男,1988年9月生,彝族。2008年3月加入中国共产党,2010年9月参加工作,现任
高桥镇
人民政府副镇长,高桥派出所所长。工作分工:主管消防安全、道路交通安全工作。分管派出所、专职消防队、武定县公安局高桥交警中队。协助陈建华副镇长做好集镇管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
夏吉苗的个人
简历
答:
1981.08——1986.05 安庆市桐城县大关区农业站技术员兼区直机关团总支书记;1986.05——1989.11 安庆市桐城县龙头乡副乡长;1989.11——1991.10 安庆市桐城县甑山乡乡长;1991.10——1992.03 安庆市桐城县高桥乡乡长;1992.03——1993.08 安庆市桐城县
高桥镇
党委副书记;1993.08——1994.1...
唐曼玲工作
简历
答:
1998年4月至2001年2月,唐曼玲转任新宁县
高桥镇
党委书记,继续在基层工作中发挥
领导
作用。2001年3月至2002年11月,她晋升为新宁县委助理调研员,同时继续担任高桥镇党委书记。2002年12月至2006年7月,唐曼玲的职务进一步提升,成为新宁县委委员,同时担任县政府副县长。这段期间,她在地方管理岗位上积累了...
余友斌
简历
答:
余友斌先生拥有丰富的政界
履历
。早期,他在红安县统计局开始了他的职业生涯,逐步晋升为干部、副股长、股长,随后在县里担任了统计局的科长、副主任职务。在地方乡镇工作中,他曾担任红安县华家河镇和
高桥镇
的党委书记,展示了他在基层管理方面的才能。在县一级,他进一步升任为常委,并负责统战部和总工...
七里坪镇的
领导
介绍
答:
高桥镇
占店总支书记,高桥镇高桥总支书记,高桥镇副镇长,永佳河镇副镇长,永佳河镇党委副书记、副镇长,现任七里坪镇党委副书记、副镇长 。汪涛,男,1971年2月出生,1990年12月参加工作,1995年6月加入中国共产党,大学文化程度。历任红安县七里坪镇工作员、团委副书记、镇宣传干事、镇武装部副部长、...
王朝天的原型是谁
答:
王近山是出生于1915年10月29日,死于1978年5月10日,他是湖北省红安县
高桥镇
程河村许家湾人。并且他在1930年6月参加中国工农,1932年加入中国。他毕业于大学、校。他于1955年被授予中衔。在1978年5月10日在南京病逝,享年63岁。《从到士兵》
简介
《从到士兵》是由浙江长城影视有限公司出品,舒崇福...
蒋孟引
简历
答:
1933年,蒋孟引顺利完成了学业,随后他选择了进一步深造,前往英国伦敦大学历史系。在那里,他专注于历史研究,始终秉持着维护中华民族尊严的信念。他的学术研究尤其关注揭示帝国主义对中国侵略的真相,以历史事实为依据,揭露事实的本来面目。他的博士论文,题目为《论1856一1860年的中英关系》,通过深入剖析...
日语
简历
中我要写江苏省镇江市丹徒区
高桥镇
怎么写啊
答:
江蘇省镇江市丹徒区
高桥
町
干杉乡的
领导
成员
答:
郭艳红:党委书记,主持干杉乡全面工作周 政:党委副书记、乡长,主持政府全面工作李德兴:党委副书记、人大主席,人大、党群、组织工作兼机关支部书记、计生协会会长,人大办、组织办、老干关协、工青妇易建强:党委委员、政协联络办主任,联系政协工作,分管关协、老干、老科协、老年体协工作吴文先:党委...
习水人民政府副县长黄定旭
简历
答:
女,1971年2月出生于黄梅县,1989年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,大学学历。现任红安县委常委、红安县人民政府副县长。历任:黄梅县五祖中学教师;黄梅县五祖
镇
向葵管理区妇联干事、妇联主席;五祖镇党委委员、妇联主席;五祖镇党委委员、纪委书记;黄梅县杉木乡党委副书记; 黄梅县独山镇党委副...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
沂水高桥党委班子成员
高桥镇领导班子名单简历
高桥镇领导班子名单最新消息
沂水县高桥镇党委班子成员
高桥党委班子人员照片
高桥镇党委书记简历
武定高桥镇领导班子简历
徽县高桥镇领导班子成员
高桥镇现任党委书记