55问答网
所有问题
当前搜索:
青白江历任区长
何立祥的个人履历
答:
成都市人大常委会副秘书长;2000.07~2002.12,中共都江堰市委副书记;2002.12~2003.01,中共成都市
青白江
区委副书记、代理
区长
;2003.01~2006.08,中共成都市青白江区委副书记、区长(其间:2003.09-2003.12在国家行政学院第十六期司〈厅、局〉级公务员任职培训班学习);...
戴晓明的主要案情
答:
回答:2000年至2012年,戴晓明在先后担任成都市
青白江
区
区长
、区委书记、成都市经济委员会主任、成都工业投资集团有限公司董事长等职务期间,利用职务便利,为相关企业或个人在征地拆迁、配套建设、环保治污、项目中标等事项上和企业融资担保、取得委托贷款、承揽工程等方面谋取利益,索取或非法收受人民币1214.5万元、...
白国欣简介
答:
白国欣在其职业生涯早期,于2006年2月至2009年7月期间,在四川省成都市
青白江
区担任常委职务,同时担任统战部部长和组织部部长。这一阶段,他在党的工作和地方治理中积累了丰富的经验。接着,从2009年7月到2010年9月,他的职务进一步提升,成为青白江区常委,区政府党组副书记,并且代理常务
副区长
,这一...
成都市环保局局长陈琳担任过
青白江
区
区长
吗?
答:
没有当过
青白江区长
,从来就没有在青白江区担任过职务。陈琳是去年3月份被任命为市环保局局长,之前的职务是成都市博览局局长。01-05年成华区
副区长
,05-08年成都发改委副主任,08年到10年任成都市会展办主任、10年会展办更名为博览局继续任局长至去年3月。
成都市
清白江
区
区长
是什么级别?
答:
成都是计划单列市,为副省级单位,因此,下属区、县,为副厅级单位。因此,
青白江
正职领导为副厅级。区委书记和
区长
都是正职领导,是副厅级。
孙建成对
青白江
发展的影响
答:
孙建成,1957年12月生,研究生学历。1974年参加工作。
历任
成都市纪委党风管理室主任(副局级);成都市纪委党风廉政建设室主任;成都市委政研室副主任;成都市委副秘书长;蒲江县委副书记、县长;成都市新都区委副书记、
区长
;2005年10月成都市
青白江
区委书记。作为一个05年毕业在成钢就业的外地人,这几年...
朱志萍个人履历
答:
从2000年12月至2003年1月,朱志萍的职务进一步提升,成为成都市
青白江
区人民政府
副区长
,负责地方行政管理工作。2003年1月至2004年4月,她在中共成都市青白江区委常委任内担任宣传部长,负责宣传和意识形态工作。2004年4月至2008年6月,她在成都市人民政府机关事管务理局任职,担任副局长和党组成员,继续...
郑兴华的工作经历
答:
12 成都市
青白江
区华严乡党委副书记1993.12-1995.05 成都市青白江区玉虹乡党委书记1995.05-1997.05 成都市青白江区弥牟镇党委书记、人大主席团主席(其间:1995.09-1997.06省委党校行政管理专业研究生班学习)1997.05-2003.01 成都市青白江区环保局局长2003.01-2004.06 成都市青白江区人民政府
副区长
...
刘筱柳个人履历
答:
主导科技和知识产权工作。在接下来的2012年8月至2013年1月,她担任成都市
青白江
区委副书记,区政府党组书记,
副区长
,代理区长,显示出她在地方行政管理方面的领导才能。2013年1月至今,刘筱柳的职务稳定,继续担任青白江区委副书记,区政府党组书记,并正式成为区长,领导着青白江区的全面工作。
青白江
主管教育的
区长
是谁?
答:
副区长
张彬。工作分工:负责市场监管、精神文明建设、社会事业、教育、民宗、民政、文化、体育、旅游、卫生、计生、档案、地志工作。分管区教育局、区市场和质量监管局、区民宗局、区民政局、区文体广新旅游局、区卫计局、区档案局、区地志办、区旅发中心;联系区政协、区委台侨办、区总工会、团区委...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
青白江区历任领导名单一览表
成都市青白江区长
青白江区第一任区委书记
青白江区委书记简介
清白江区历任书记名单
青白江教育局局长简历照片
青白江历代区长名单
青白江区历届历任区长名单
青白江区政府领导班子成员