55问答网
所有问题
当前搜索:
重庆巴南区区委常委
宋葵个人简介
答:
最后,宋葵在2012年1月起担任
重庆市巴南区委常委
,直至现在的职务,即常委、常务副区长、区政府党组副书记。
王多富工作履历
答:
从2007年2月开始,王多富担任
重庆市巴南区委常委
、政法委书记,职务上的职责更加重要。2012年1月至2月,他成为重庆市巴南区人大常委会党组副书记,随后在2012年2月起,他同时担任副主任和党组副书记职务,直至成为重庆市第二届人代会的代表。
帅逊履历
答:
2004年7月至8月,帅逊担任重庆市巴南区人民武装部政治委员,之后在2004年9月至2006年6月间,他的职务进一步提升为中共
重庆市巴南区委
委员、
常委
,区人武部政治委员。在2006年6月以后,他在中共重庆市大渡口区委委员、常委的职务上服务,同时继续担任区人武部政治委员,直到2010年2月。2010年2月至今,...
巴南区
武装部部长是什么级别?
答:
重庆
是省部级,书记高配配副国级,下设的区是正厅级,有的郊县是副厅级,
巴南
应该是正厅级,那么武装部长是
区委常委
,应该是副厅级。
陶长海的人物履历
答:
1991.08--1993.12在中央党校经管专业学习)1995.01--1995.10, 四川省重庆市巴南区体改委主任1995.10--1997.06, 四川省
重庆市巴南区委常委
、区体改委主任(1995.05--1995.12兼任巴南区茧丝绸集团公司党委书记、董事长、总经理)1997.06--1997.12, 重庆市巴南区委常委、区体改委主任1997.12...
造谣诬告官欲熏心这名
重庆
厅官咋回事?
答:
2011年,杨钟馗转任重庆巴南区,任区委常委、宣传部部长,1年后又转任区组织部部长。2013年3月,时任
重庆市巴南区委常委
、组织部长杨钟馗在《中国组织人事报》上发表一篇署名文章《杨钟馗:群众路线教育就是要造就更多的“狗不咬干部”》。文章称,让党员干部走基层、转作风、接地气,始终与群众站在一...
雷现平生平
答:
随后,他相继升任邻封公社农经站站长,县农业局农村经营管理站站长,直至成为四川省长寿县农业局副局长,甚至担任了渡舟
区委
副书记和区公所常务副区长。在
重庆
直辖后,雷现平的职务进一步提升,先后在三峡移民办公室担任党组书记和主任,以及长寿县和长寿区的县级领导职务。2003年2月至2009年6月,雷现平担任...
何永革工作经历
答:
2000年至2003年还完成了重庆市委党校区域经济学专业的研究生学习。2007年2月至2011年12月,他在重庆市合川区委常委的职位上担任区纪委书记,期间还参加了重庆市委党校青干班的学习。此后,他的职业生涯继续在2011年12月后,转至
重庆市巴南区委常委
,继续担任区纪委书记的职务。
杨钟馗的工作履历
答:
中共重庆市长寿区委常委、宣传部部长(其间:2008.06获重庆大学高级管理人员工商管理硕士学位)2011.08——2012.01,中共
重庆市巴南区委常委
、宣传部部长(其间:2009.02—2011.12重庆大学数量经济学专业博士研究生学习,获经济学博士学位)2012.01——,中共重庆市巴南区委常委、组织部部长 2014.03—,...
李俊文的个人履历
答:
区财政局局长1998.02--2003.03
重庆市巴南区委常委
、组织部部长(其间:1999.09-2002.06重庆市委党校区域经济专业研究生学习)2003.03--2007.02 重庆市巴南区委副书记,区委党校校长、党委书记,区直机关党工委书记2007.02-- 重庆市巴南区人大常委会主任、党组书记重庆市第二次党代会代表重庆市...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜