55问答网
所有问题
当前搜索:
济源最新领导班子7人名单
济源市
盐业管理局
领导班子
答:
郝长明先生担任党组书记、局长以及
济源市
盐业公司的经理,他全面负责管理局的各项管理工作,以其丰富的经验和领导才能引领全局的发展方向。成天云是管理局的党组成员和副局长,他在
领导班子
中扮演着重要的角色,协助郝长明处理日常事务,为盐业管理局的运营提供了有力的支持。李会阳作为党组成员、纪检组长和工...
济源市
档案局
领导班子
答:
首先,王爱竹女士,1965年出生,具有研究生文化程度。她自1989年起在
济源市
梨林乡工作,曾任政府干事和团委书记。1993年至1998年担任共青团济源市委副书记,之后在克井镇党委任副书记。从2002年到至今,她担任济源市档案局党组书记和局长,负责全局工作。杨耀武先生,1967年4月出生,中共党员,本科学历。他...
中共
济源
市委党校师资力量
答:
中共
济源
市委党校拥有一支强大的师资队伍,其
领导班子
由6人组成,其中包括市委副书记薛兴国,他同时担任党校校长的职务。常务副市长王天顺则兼任行政学院院长,而统战部副部长卫祥玉则执掌社会主义学院的领导工作。学校现有教职工共计120人,其中70名是全职教师,包括50名后勤服务人员,他们为学校的正常运营提供...
济源市
国土资源局
答:
【王屋山名山测高】2010年7月28日,河南省测绘局、省地图院、
济源市
国土资源局有关
领导
在济源市王屋山主峰天坛峰顶共同为王屋山高程立碑,标志着济源市王屋山名山测高工作圆满结束。自2008年4月8日王屋山最高峰高程测量开测,经过1年多的时间,河南省地图院完成了测高工作,并经国务院批准,公布济源市王屋山主峰天坛...
济源市
人民法院机构简介
答:
在管理层面上,
领导班子
由7名成员组成,中层正副职领导共计28人,包括2名助理调研员、3名主任科员以及4名副主任科员。在人才配置上,93名在职人员中有5名拥有硕士学位,83名拥有本科学历,另有5名专科学历。自2003年以来,
济源市
人民法院及其内设机构硕果累累,先后荣获了全国模范法院、全国文明单位等50...
梨林镇主要
领导
答:
梨林镇的
领导班子
由两位主要成员组成,他们是:党委书记王天中,他是一名男性,汉族,出生于1964年7月,籍贯为
济源市
承留镇。他持有中央党校大学学历,1985年12月加入中国共产党,自1986年7月开始投身工作。目前,王天中担任济源市梨林镇的党委书记,负责该镇的重要决策和领导工作。另一位关键人物是镇长...
思礼镇的历任
领导
答:
书记:田顺凯,男,汉族,1958年9月生,
济源市
梨林镇人,中共党员,1981年3月参加工作,河南省秘书专业学校文秘专业毕业,大专学历。1981年3月至1984年9月在济源县梨林大许学校任教;1984年10月至1988年10月济源县教育局科研室小学语文教研员;1988年10月至1992年12月市教委办公室干事(1991年3月任...
济源
职教园区有几个校长
答:
1.
济源
职教园区的占地面积为300亩,建筑面积达到12万平方米。2. 目前,园区在校学生人数为3800人,教职工总数为344人。3. 园区的党政
领导班子
由8人组成,包括1名书记、1名校长、1名副书记和5名副校长。4. 园区内共有党员89人,他们分布在4个党支部中。
济源
成为省直管市的原因及相关背景?
答:
原因在于当时领导机构
济源
的领导敢于大刀阔斧的搞经济 大力引进外来企业 并着力提高本身企业的效益和规模 而沁阳缺畏首畏尾 在这场无硝烟的战争中首先输了气势 最后输掉了魄力 再后来 沁阳换了一批
领导班子
这批领导班子不无实际 只求安稳 导致了经济更加不景气 所以建设初期 要和济源争这个...
思礼镇主要
领导
答:
思礼镇的
领导班子
由田顺凯书记和李挺镇长共同领导。田顺凯书记,男,1958年9月出生于
济源市
梨林镇,中共党员。他于1981年3月开始工作,拥有河南省秘书专业学校文秘专业的大专学历。田书记的职业生涯早期在济源县梨林大许学校任教,随后在教育局科研室担任小学语文教研员。1992年,他进入市委办公室,逐步晋升...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
济源市政府班子名单
济源历届领导班子一览表最新
济源财政局班子名单最新
济源市委常委名单
济源历届领导名单
济源市委领导班子名单
济源市历届领导班子成员名单
济源市委领导
济源市委领导班子成员