55问答网
所有问题
当前搜索:
河北省粮食局历任局长
河北省粮食
厅厅长、副厅长都是谁?
答:
张宇,男,汉族,1957年12月出生,河南封丘人,1981年12月加入中国共产党,1975年4月参加工作,硕士研究生学历,博士学位。现任
河北省粮食局
党组书记、
局长
。李凤刚,男,汉族,1959年7月生,广宗人。1979年1月入党,1976年12月参加工作,中央党校成人教育学院在职研究生班科学社会主义专业毕业,党校研究生...
李凤刚现在是什么职务
答:
李凤刚,男,汉族,1959年7月生,广宗人,1979年1月入党,1976年12月参加工作,中央党校成人教育学院在职研究生班科学社会主义专业毕业,党校研究生学历。2013.04——2015.07邢台市委常委,市政府常务副市长[2]2015.07——
河北省粮食局
党组副书记、副
局长
资料来源:http://baike.baidu.com/link?url=o...
日照市
历任粮食局局长
名单
答:
聂振邦国家
粮食局局长
中国粮食行业协会第三届理事会名誉会长 顾 问:闫 颖国务院原副秘书长中国粮食行业协会第三届理事会顾问 张桂凤国家粮食局副局长 周明臣中粮集团有限公司原董事长中国粮食行业协会第三届理事会副会长 杨文侠中国粮食行业协会第三届理事会顾问 董朝永 中国粮食行业协会第三届理事会顾问 ...
柴冠景的个人履历
答:
1985.11——1989.10,
河北省
衡水市城市经济工作部副部长(正科级);1989.10——1991.12,河北省衡水市粮食局副局长、党组副书记(正科级);1991.12——1992.11,河北省衡水市
粮食局局长
、党组副书记;1992.11——1992.12,中共河北省衡水市委常委、宣传部长兼粮食局局长、党组副书记;...
河北省粮食局
的人员编制
答:
河北省粮食局
机关行政编制56名(含离退休干部工作人员编制4名)。其中,
局长
1名、副局长3名,处级领导职数20名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部处领导职数2名)。
河北省粮食局
其他事项
答:
在河北省的行政管理框架中,粮食储备工作由多个部门共同负责。
河北省粮食局
主要承担省级储备粮的行政管理工作,确保储备粮的数量、质量和储存安全。它负责实施对省级储备粮的全面监督,以确保各项业务的合规进行,并根据国家和省里的规定,制定出相应的业务管理制度。省级储备粮的规模总量、总体布局和动用的...
孙国治的个人履历
答:
孙国治是河北涞源县人,1937年11月参加革命,1938年3月加入中国共产党。
历任河北省
涞源县三区区长、县
粮食局局长
、县委敌工部部长,龙宣怀联合县委副书记兼县长、冀察专区副专员,会同专署专员等职。1950年后历任湘西行署经委副主任兼财政处处长,湖南省交通厅副厅长,省交通厅党组副书记兼省人委交通办公...
河北省粮食局
内设机构
答:
河北省粮食局
的内设机构主要包括六个部门,每个部门都有其特定的职责:1. 办公室:负责机关的公文管理、审核,处理政务信息、保密、档案、接待等工作,组织会议,并负责起草重要文件和报告。2. 调控处(河北省储备粮管理办公室):负责全省粮食的收支平衡和流通规划,执行国家粮食购销政策,管理粮食收购资格...
地方
粮食局
和什么单位合并?
答:
\x0d\x0a宁夏西吉县
粮食局
被并入当地发改局,成为二级机构,编制5个,公务员4个,工勤人员1个,
局长
一名(兼任西吉县发改局副局长)。\x0d\x0a除了云南、贵州这些粮食主销区,一些粮食主产省的部分地区也在进行着粮食机构的调整。
河北省
黄骅市粮食局已并入商务局。人手少了,但仍保留粮食局的牌子...
河北省
旅游局党组成员现任河北省旅游局党组成员
答:
国资委省地税局、省环保局、省广电局、省体育局、省统计局、省工商局、省新闻出版局、省林业局、省质量技术监督局、省美国食品药品监督管理局、省物价局、
省粮食局
、省中小企业局、省旅游局、省政府法制办、省国防科工办、省人防办、省扶贫开发领导小组办公室、南水北调办、省新闻办、省民航管理委员...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
河北粮食局领导班子成员
河北省粮食厅长历届领导
河北粮食局历届领导名单照片
国家粮食储备局河北局局长
国储河北局局长阎会力
河北粮食局历届副厅级干部一览表
河北省粮食局闫会力简历
河北粮食局副书记是谁
河北省粮食局局长霍彦飞年龄