55问答网
所有问题
当前搜索:
历届重庆书记名单
建国后各省市
历届
省委
书记名单
?
答:
江一真1979.12—1982.06 高 扬 1982.06—1985.05 邢崇智1985.05—1993.01 程维高1993.01—1998.10 叶连松1998.10—2000.06 王旭东2000.06—2002.11 白克明2002.11—2007.08 张云川2007.08—2011.08 张庆黎2011.08—2020.03 周本顺2020.03— 至今 二、河南省建国后
历任
省委
书记
:张玺 ...
重庆市
九龙坡区
历任
区长
答:
回答:九龙坡区
历任
区长如下,一2002年至2006年12月区长是秦敏。二2008年7月至2013年3月区长为丁洪。三2013年4月至2016年7月区长为石继东。四2016年7月至2021年9月区长是刘小强。五2021年9月至今区长是李顺。
重庆
39名市管干部
答:
李秋玉 市纪委派出科技纪工委
书记
、市委科技工委委员 周亚莉
重庆
青年职业技术学院党委书记 叶国忠 重庆青年职业技术学院党委副书记、副院长 周祖学 重庆青年职业技术学院党委委员、副院长 邓绪学 万州区区长助理兼公安局局长(副厅局级)马世文 黔江区区长助理兼公安局局长(副厅局级)何内平 江北区...
重庆市
纪委有个姓郝的
书记
没
答:
:……侯小川、聂连文、徐晓强、徐海荣、徐敬业、唐峰、唐德祥、曹光辉、庹汉兴(苗族)、谭伟、谭登平、阚吉林
重庆市
政府网
重庆
江北国资委科长
名单
答:
重庆
江北国资委科长
名单
我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览1 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 重庆江北 国资委 科长 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
重庆
大学
历任
校长
名单
答:
根据
重庆
大学官网显示
历任
校长
名单
有:1、现任王树新,于2022年6月,任重庆大学校长(副部长级)、党委副
书记
。2017年12月,张宗益任重庆大学校长(副部长级)、党委副书记。周绪红,2013年6月至2018年1月,任重庆大学校长(副部长级)。林建华:2010年12月至2013年06月任重庆大学党委常委、校长。重庆...
重庆历届
高考状元
名单
答:
文科:谢恩泽(659分)巴蜀中学 理科:项涵(706分)巴蜀中学 2017年 文科:刘之铭(677分)巴蜀中学 理科:杨馥伟(716分)巴蜀中学 2016年 文科:唐何文佳(661分)
重庆
一中 理科:郑雅文(720分)重庆一中 2015年 文科:刘楠枫(704分)巴蜀中学 理科:张瑞伽(719分)南开中学 2014年 文科:胡嘉...
重庆市
合川区
历任
区县长
答:
2006年12月到2008年9月秦敏,2008年8月到2015年7月王作安,2015年7月到2016年7月乔明佳,2016年7月到2023年6月9日李应兰。根据查询合川区人民政府官网得知,
重庆市
合川区
历任
区县长为2006年12月到2008年9月秦敏,2008年8月到2015年7月王作安,2015年7月到2016年7月乔明佳,2016年7月到2023年6月9日...
重庆
16中
历任
校长
名单
?
答:
重庆市
第十六中学的
历任
校长
名单
如下:1. 陈国平(1952年创办、首任校长)2. 刘家楣(1956年-1964年)3. 张世明(1964年-1971年)4. 陈清水(1971年-1976年)5. 梁乃骏(1976年-1979年)6. 陈兆奎(1979年-1982年)7. 吴精锐(1982年-1988年)8. 郑才尧(1988年-1993年)9. 周生源(1993...
重庆市
第五中级人民法院
历任
院长
答:
重庆市
第五中级人民法院的
历任
院长
名单
如下:第一任院长吴继生,1956年12月出生于四川,中共党员。他于1981年至1985年在西南政法学院法律系学习法律专业。他的职业生涯始于重庆市第二中级人民法院,担任院长及党组
书记
职务,后来转任重庆市第五中级人民法院院长、党组书记。2008年9月,他晋升为重庆市高级人民...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
重庆历任书记名单列表最新
重庆历任领导名单
重庆市历任书记一览表整
重庆历届主要领导
历届重庆市市委原书记
重庆市历届书记有哪些
重庆历届书记简历
重庆大学历任领导班子
重庆直辖市首任市委常委